·Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (01.2022, переназначена с 24.01.2023), член Комитета по социально-культурному развитию и науке (с 10.02.2022)
Прочие должности:
·Председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов города Алматы» (с 2006)
·Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (01.02.2006), (17.05.2022)
Доступ к документам и консультации от ведущих специалистов