Узбеков Асхат Архатович
Последняя должность: Экс - Председатель Правления АО «Кселл»
Дата рождения: 18.06.1980
Место рождения: КазССР
Семейное положение, родственные связи:
· Жена:
· Дети:
Владение языками:
· Казахский, русский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Университет «Туран» (2000)
Специальность «Международная экономика»
Трудовой стаж:
· Исполнительный директор по работе с операторами «KMG EP International», Нидерланды (13.02.2012-31.12.2014);
· Директор финансового департамента АО «Казахтелеком» (05.01.2015-02.03.2015);
· Управляющий директор-Главный казначей, Директор финансового департамента АО «Казахтелеком» (02.03.2015-05.01.2016);
· Управляющий директор - Финансовый контролер АО «Казахтелеком» (05.01.2016-27.09.2016);
· Главный финансовый директор - Член Правления АО «Казахтелеком» (27.09.2016, 16.03.2020, 22.04.2022-05.2022);
· Главный исполнительный директор, Председатель Правления АО «Кселл» (05.2022-07.2024)
Для работы в системе необходимо произвести следующие настройки: