Саудабаев Серик Болатович
Последняя должность: Председатель Правления АО «Энергоинформ»
Дата рождения: 08.12.1977
Место рождения: КазССР
Семейное положение, родственные связи:
· Женат
· Дети: шестеро
Владение языками:
· Казахский, русский, английский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2004-2006)
Специальность «Экономика»
· Алматинский государственный университет им. Абая (1995-1999)
Специальность «Правоведение»
Трудовой стаж:
· Директор по управлению коммуникационными активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (17.06.2010-10.05.2014);
· Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (11.05.2014-10.07.2016);
· Директор Дирекции коммуникаций АО «Самрук-Қазына» (11.07.2016-01.05.2018);
· Руководитель сектора «Коммуникации» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Казына» (02.05.2018-12.04.2021);
· Исполняющий обязанности, Председатель Правления АО «Казпочта» (01.09.2021-10.2022);
· Председатель Правления АО «Энергоинформ» (с 11.2022)
Прочие должности:
· Член Совета директоров АО «Казпочта» (13.08.2010-01.04.2014, 26.10.2016);
· Член Наблюдательного совета ТОО «QazCloud» (07.11.2019);
· Член Совета директоров АО «Кселл» (26.02.2021-05.2022)
Для работы в системе необходимо произвести следующие настройки: