Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2022 года № 181 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.09.2024 г.)
2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь: 2.1. в составе Комиссии по делам бывших партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 1997 г. № 1392: исключить из состава Ю.В.Матусевич; слова «Цветков А.Е. - заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции (заместитель председателя комиссии)» заменить словами «Цветков А.Е. - заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции (заместитель председателя Комиссии)»; слова «Литвин А.М. - заведующий отделом военной истории Беларуси государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» заменить словами «Литвин А.М. - заведующий центром военной истории Беларуси государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»; слова «Луцик Ю.И. - первый заместитель председателя Белорусского общественного объединения ветеранов» заменить словами «Луцик Ю.И. - первый заместитель председателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов»; дополнить состав текстом следующего содержания: «В состав Комиссии входит также должностное лицо Комитета государственной безопасности, уполномоченное в установленном порядке Председателем Комитета государственной безопасности.»; 2.2. часть первую пункта 6 Положения о Межведомственном совете по рекламе, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 1998 г. № 460, изложить в следующей редакции: «6. Межведомственный совет возглавляет председатель.»; 2.3. пункт 6 Положения о межведомственной комиссии по вопросам приобретения и содержания недвижимого имущества Республики Беларусь за границей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1186, изложить в следующей редакции: «6. В состав комиссии входят Министр иностранных дел (председатель комиссии), первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Беларусь (заместитель председателя комиссии), начальник государственного учреждения «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» Управления делами Президента Республики Беларусь, управляющий делами Минского горисполкома. В состав комиссии также включаются уполномоченные руководителем соответствующего государственного органа заместители руководителей Комитета государственного контроля, Министерства архитектуры и строительства, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства юстиции, Государственного комитета по имуществу, Комитета государственной безопасности.»; Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|